Мастерок.жж.рф

Хочу все знать


Previous Entry Share Next Entry

Математическе Лайфхаки о которых не говорят в школе



Математика для кого то интересная и увлекательная, а для кого то сущее непонятное наказание. Но даже в этой достаточно сложной материи есть интересные приемчики и закономерности, которые будут полезны каждому.

Вот это интересно будет увидеть детям:



Добавьте следующую цифру, умножьте и добавьте следующую цифру:





Любое число легко умножается на 11:




Интересная закономерность при умножении на 9:



И вот ещё:




Сложное умножение ещё никогда не было таким простым:




Еще немного:













Еще интересный приемчик:





Напишите любое трехзначное число (например 391) и предложите другу умножить его сначала на 7, затем полученное число на 11, и затем на 13.

Поспорьте, что вы посчитаете это в уме быстрее, чем он на калькуляторе.

Догадываетесь какой будет ответ?




Точно так же работают и другие варианты:



Попробуйте сами.

Вы уже догадались почему так? Всё примитивно просто: 7х11х13=1001


А вот еще волшебные четыре четверки:



Четыре четверки — математическая головоломка по поиску простейшего математического выражения для каждого целого числа от 0 до некоторого максимума, используя лишь общие математические символы и цифры четыре (никакие другие цифры не допускаются). Большинство версий «четырёх четверок» требует, чтобы каждое выражение содержало ровно четыре четверки, но некоторые вариации требуют, чтобы каждое выражение имело минимальное количество четверок.

Сможете сами продолжить дальше 20 эту головоломку ?

Ну кому не охота заморачиваться, ВОТ ТУТ еще продолжение до СОТНИ.


Ну и вот для справки:




А вот для вас смешная математика маркетологов


Posts from This Journal by “Интересно” Tag


Buy for 300 tokens
Buy promo for minimal price.

  • 1
igorek44 October 7th, 8:03
20 додекальонов - долг США через десяток лет

rixlite October 7th, 8:18
Вот тогда то им точно кранты, жизнь в Россиюшке наладится, ВВП на человека обгонит цыганскую Румынию, а зарплаты догонят китайские

koldakov55 October 7th, 8:11
Ага, очень нужные "вещи". Особенно про четверки. )

prof61 October 7th, 8:16
Куда биллион дел? Кроме признаков делимости нифига не помню.

krasarbi4 October 7th, 8:34
Миллиард у нас, биллион у них (за бугром)

medlenic October 7th, 8:16
АБСОЛЮТНО бесполезные фокусы с числами. Не надо детям головы забивать мусором.

zinker_a October 7th, 12:38

Лайфхаки же ниибацца!


sagava October 7th, 8:18
А кто покажет, как извлекать корень из 2 на бумаге (в столбик что ли)?

djonsmitt October 7th, 8:33
это для фанатов)))

abrek_spartanec October 7th, 9:00

Ещё сложнее чем обычно


makaryshka October 7th, 9:15
Ага. А 12х13 - получится -32 )))) И 83х11 - будет 8113...

zabeyxuev October 7th, 9:28

Особо доставляет сложение дробей. Штатное, которому учат в школе


sukhinya October 7th, 9:36
На картинке с умножением единиц последняя строчка результат неправильный.

starik_krupsky October 7th, 9:44
То что на заглавной картинке - это не лайфхак, а пиздец какой-то лютый.
Да и остальное, в общем-то... игры разума. А потом продавщица в магазине 150 и 50 на калькуляторе складывает и дважды ошибается. Считать надо учить в школе, а не жонглировать цифрами. А вот когда научатся, тогда можно и фокусы эти оценить. Извините за менторский тон.

zabeyxuev October 7th, 10:11

Так вы ж так и не поняли какфокус с первой картинки случился.
И вот если учить этим фокусам в школе - проблем умножить 19 на 27 не будет.
Засеките время на подсчет в уме.


zepp7_7_7 October 7th, 14:05
"охулиард" 😈

xpo_xpo_xpo October 8th, 15:04
Чем считать 94*96, проще посчитать 100*100 и не париться, ошибка будет невелика (а еще сильнее уменьшить ее можно, разложив до первой степени: (100-6) * (100-4) = 100 * 100 * (1 - 0,06) * (1 - 0,04) = 100 * 100 * (1 - 0,06 - 0,04) = 9000 - ошибка всего на 0,3% (это я так подробно расписал, что кажется, что нетрудно и прибавить 6*4, получив точный ответ - на самом деле поправка в 10% в голове возникает за долю секунды: 100*100 минус 6 процентов минус 4 процента, то есть 100*100 минус 10%.

Полезная фича, по мне, это подсчет логарифмов: логарифм 4321 равен логарифму тысячи плюс логарифм четырех плюс логарифм (1 + 321 / 4000), то есть три логарифма десяти плюс два логарифма двух плюс 321 / 4000 = 3 * 2,3 + 2 * 0,7 + 0,08 = 6,9 + 1,4 + 0,08 (на самом деле в данном примере можно выбросить последний член, он мал) = 8,38 (точный ответ 8,371...). Ну числа 2,3 и 0,7 (или точнее 0,69) можно запомнить.

masterok October 8th, 15:06
круто

radixiadams October 8th, 19:13
кошмар. я смотрю на эти значЕчки, и ни шиша не могу понять... а число больше четырехзначного превращается в арабскую бессмысленную вязь.
есть дети, которые не воспринимают математику, как с нею из ни знакомь... и это даже не дискалькулия.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account